Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Anna Katarina Sand
Anna Katarina Sand
19670705-XXXX
Ta kreditupplysning
Anna Katarina Sand är en kvinna född den 5 juli 1967. Hon är folkbokförd i Stockholm sedan 2020-08-27. Stockholm ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Bencista AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Anna Katarina Sand har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2021-12-23
DELIQ AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-05-08
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-05-08
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bencista AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Jan-Åke Teodor Sand
Styrelsesuppleant
Anna Katarina Sand
Tillbaka till sidans topp