Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-06-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-10-08 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-09-02 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-06-09 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-01-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-12-23 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-12-16 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2021-12-16 |