Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Adoveo Advertising Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | MDC Trading AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-03 |