Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Blekinge Offshore AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | West Wind Offshore AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | West Wind Offshore AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern verkställande direktör | Eolus Offshore AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Eolus Herkules Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Eolus Draken Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Eolus Wellamo Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Eolus Skidbladner Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Eolus Skidbladner AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Eolus Herkules AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Lundsgård, Anna | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-07-13 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2022-04-13 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2022-04-13 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2022-04-13 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2022-04-01 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2022-03-31 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2022-03-31 |
||
Ordförande Utträde: 2021-10-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-23 |