Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern firmatecknare Utträde: 2024-08-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-05 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-05-04 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-05-04 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-05-04 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-05-04 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-05-04 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-05-04 |