Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Anna Karin Filippa Skoglund
Anna Karin Filippa Skoglund
19910521-XXXX
Ta kreditupplysning
Anna Karin Filippa Skoglund är en kvinna född den 21 maj 1991. Hon är folkbokförd i Stockholm sedan 2021-08-09. Stockholm ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Picapen AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Anna Karin Filippa Skoglund har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-05-09
Picapen AB
Likvidation...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-07-19
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-07-19
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Picapen AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Cecilia Agnes Gi Gruvberger
Ordförande
Cecilia Agnes Gi Gruvberger
Styrelseledamot
Elin Maria Josefine Grane
Styrelsesuppleant
Anna Karin Filippa Skoglund
Styrelsesuppleant
Anders Lars Jonas Åslund
Tillbaka till sidans topp