Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Anna-Karin Elisabet Wikman
Anna-Karin Elisabet Wikman
19591119-XXXX
Ta kreditupplysning
Wikman, Anna-Karin Elisabet är en kvinna född den 19 november 1959 och är bosatt i Brännö
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Kumlet
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Anna-Karin Elisabet Wikman har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-11-08
AB Wikman Hållbarhetskonsult
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-08-10
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3708404 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bostadsrättsföreningen Kumlet
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Lars Erik Ashton
Ordförande
Lars Erik Ashton
Styrelseledamot
Ingvor Marie Sörensson
Styrelseledamot
Anna-Karin Elisabet Wikman
Styrelsesuppleant
Nina Annelie Taube
Styrelsesuppleant
Olle Hjalmar Berg
Tillbaka till sidans topp