Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Anna Karin Berglund
Anna Karin Berglund
19790524-XXXX
Ta kreditupplysning
Berglund, Anna Karin är en kvinna född den 24 maj 1979 och är bosatt i Göteborg
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Bostadsrättsföreningen Pippistan
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Anna Karin Berglund har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-05-31
Kottarna, ekonomisk förening.
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-02-09
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3708404 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bostadsrättsföreningen Pippistan
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Anna Karin Berglund
Styrelseledamot
Christian Müller
Ordförande
Christian Müller
Styrelseledamot
Hans Joackim Dyhre
Styrelseledamot
Carina Åberg
Styrelsesuppleant
Ann-Charlotte Margareta Sjösten
Tillbaka till sidans topp