Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Helsingborgshus nr 25 | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-29 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-05-14 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-02-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-01-13 |