Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | NoObstacles AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | NoObstacles AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-21 |
||
Ordförande Utträde: 2022-03-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-19 |
||
Ordförande Utträde: 2022-03-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-18 |