Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Anna Goussi
Anna Goussi
19730612-XXXX
Ta kreditupplysning
Goussi, Anna är en kvinna född den 12 juni 1973 och är bosatt i Solna
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Ode Stockholm AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Anna Goussi har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-11-24
HSB Bostadsrättsförening Blåkulla nr 248 i Solna
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-12-20
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Ode Stockholm AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Bernt Hans Stefan Gunbrant
Ordförande
Bernt Hans Stefan Gunbrant
Styrelseledamot
Jenny Anna Ritva Larsdotter Olsson
Verkställande direktör
Jenny Anna Ritva Larsdotter Olsson
Styrelseledamot
Anna Goussi
Styrelsesuppleant
Markus Olof Viktor Björk
Tillbaka till sidans topp