Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Leine & Linde Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-17 |
||
Ordförande Utträde: 2022-08-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-24 |
||
Ordförande Utträde: 2022-02-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-16 |