Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Anna Elvira Carlmark Malkoch
Anna Elvira Carlmark Malkoch
19740405-XXXX
Ta kreditupplysning
Carlmark Malkoch, Anna Elvira är en kvinna född den 5 april 1974 och är bosatt i Täby
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
SCEM Consulting AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Anna Elvira Carlmark Malkoch har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-08-18
Biomedical Bonding AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2019-02-08
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
SCEM Consulting AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Anna Elvira Carlmark Malkoch
Styrelseledamot
Michael Malkoch
Ordförande
Michael Malkoch
Styrelsesuppleant
Daniel Malkoch
Tillbaka till sidans topp