Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | Östgötabärgning i Norrköping Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisorssuppleant | Larssons Fastigheter i Söderköping AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Huvudansvarig revisor | Advokatfirman Thomas Wasteson Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Huvudansvarig revisor | Precisionsdetaljer i Linköping Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Huvudansvarig revisor | PR - Precisionsdetaljer Mekatronik AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Huvudansvarig revisor | Holles Bruk och Säteri AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisorssuppleant | Fastighets AB Vintervadet i Söderköping AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Huvudansvarig revisor | Kalerum Gård AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Huvudansvarig revisor | Bäckmark Entreprenad AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Huvudansvarig revisor | Bäckmark Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-09-26 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-09-17 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-09-17 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-09-02 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-07-02 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-07-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-11-18 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-11-18 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-05-11 |