Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Skidbladner Förvaltning ekonomisk förening | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Otterbäcksvägen | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-05-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-11-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-11-23 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-02-10 |