Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Anna Cecilia Wingenblixt
Anna Cecilia Wingenblixt
19810520-XXXX
Ta kreditupplysning
Wingenblixt, Anna Cecilia är en kvinna född den 20 maj 1981 och är bosatt i Åre
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
JPrime AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Anna Cecilia Wingenblixt har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-05-23
Kooperativet Åre fritids ek för
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2019-09-05
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3708563 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
JPrime AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Johan Marcus Wingenblixt Isaksson
Verkställande direktör
Johan Marcus Wingenblixt Isaksson
Styrelsesuppleant
Anna Cecilia Wingenblixt
Tillbaka till sidans topp