Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Anna Catharina Wretlind Hoflund
Anna Catharina Wretlind Hoflund
19610412-XXXX
Ta kreditupplysning
Wretlind Hoflund, Anna Catharina är en kvinna född den 12 april 1961 och är bosatt i Täby
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Wretlind InterimKonsult AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Anna Catharina Wretlind Hoflund har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-04-04
EQ Estetik AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2020-03-01
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Wretlind InterimKonsult AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Anna Catharina Wretlind Hoflund
Styrelsesuppleant
Anna Sofia Olivia Hoflund
Tillbaka till sidans topp