Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Blue Zone AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Sidekick Cold Brew AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Oatlaws AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Carolin Moberg AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Farmers & Chefs AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Nicoya AB (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Food for Good AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Gässholmen Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Revel Foods AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-30 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-05-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-03 |