Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Camomille Crevent AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Camomille Crevent AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Uppsalahus nr 38 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Tunaberg nr 1 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Tunabergsallén i Uppsala | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Enköpingshus nr 6 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bonum Bostadsrättsförening Pilgrimsfalken | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Bonum Bostadsrättsförening Trollbacken | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-06-10 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-08 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-10 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-10-30 |