Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Framtidsboet AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Storatorget i Sävsjö AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Skvadronen Apollo 15 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Zentium AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Lilla caféet vid torget AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Rerum i Stockholm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-09-20 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-02-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-02 |