Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Ann Margurite Elaine Grünwald
Ann Margurite Elaine Grünwald
19610813-XXXX
Ta kreditupplysning
Grünwald, Ann Margurite Elaine är en kvinna född den 13 augusti 1961 och är bosatt i Saltsjö-Duvnäs
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Apukam Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Ann Margurite Elaine Grünwald har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-07-05
Holiday Drive Scandinavia AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3708113 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Apukam Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Thomas Georg Grünwald
Styrelsesuppleant
Ann Margurite Elaine Grünwald
Revisor
Erik Gunnar Ågerup
Tillbaka till sidans topp