Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Ann Elisabet Petersson
Ann Elisabet Petersson
19540226-XXXX
Ta kreditupplysning
Petersson, Ann Elisabet är en kvinna född den 26 februari 1954 och är bosatt i Halmstad
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Fastighetsstaden Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Ann Elisabet Petersson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-10-18
Fastighets AB Halmstad Filaren 27
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2021-05-11
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Fastighetsstaden Holding AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
John Greger Petersson
Verkställande direktör
John Greger Petersson
Ordförande
John Greger Petersson
Styrelseledamot
Ann Elisabet Petersson
Styrelseledamot
John Sebastian Petersson
Revisor
Elin Eva Maria Nilsson
Styrelseledamot
Max Petersson Wigby
Styrelseledamot
Pontus Greger Petersson
Tillbaka till sidans topp