Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Ann Christine Yvonne Dantoft
Ann Christine Yvonne Dantoft
19570321-XXXX
Ta kreditupplysning
Dantoft, Ann Christine Yvonne är en kvinna född den 21 mars 1957 och är bosatt i Nykvarn
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Oktoberteatern, ekonomisk förening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Ann Christine Yvonne Dantoft har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2021-10-14
Oktoberteatern, ekonomisk förening
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-12-13
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Oktoberteatern, ekonomisk förening
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Cecilia Margaretha Wikholm
Styrelseledamot
Eva Inga-Lill Nikell
Ordförande
Eva Inga-Lill Nikell
Styrelsesuppleant
Monica Cristina Hylén
Styrelseledamot
Yaldez Oussi
Styrelseledamot
Ann Christine Yvonne Dantoft
Styrelseledamot
Patrik Herman Derk
Extern verkställande direktör
Maria Christina Ringblom Hjertner
Styrelseledamot
Sten David Philip Valentin
Styrelsesuppleant
Johan Martin Shrikant Ward
Tillbaka till sidans topp