Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Cawi International Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Vildrosen | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Kooperativa hyresrättsföreningen Göingebygdens Trygga hem | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bonum bostadsrättsförening Förslövs Ängar | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-12 |