Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Ann-Christin Jacobs
Ann-Christin Jacobs
19690318-XXXX
Ta kreditupplysning
Jacobs, Ann-Christin är en kvinna född den 18 mars 1969 och är bosatt i Leksand
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Bränngärdet Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Ann-Christin Jacobs har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-04-09
XBASE Aktiebolag
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-06-15
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bränngärdet Invest AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Anders Gustaf Jansson
Styrelsesuppleant
Ann-Christin Jacobs
Tillbaka till sidans topp