Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Restandeat AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Restandeat AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Aktiebolaget KG Bistro Marie | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Restandeat i Stockholm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Pudge Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Aktiebolaget Bybacken | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | KG MOOD Restaurang AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Aktiebolaget KG ChouChou Holding i Sverige | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Aktiebolaget KG ChouChou Kungsholmen | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-07-05 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-01-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-08-04 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-02-19 |