Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Ankica Irekvist
Ankica Irekvist
19490207-XXXX
Ta kreditupplysning
Irekvist, Ankica är en kvinna född den 7 februari 1949 och är bosatt i Borås
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Irekvist Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Ankica Irekvist har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-02-20
Hagtorn Fastighetsservice AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-10-17
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Irekvist Holding AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Ankica Irekvist
Styrelseledamot
Anders Tommy Niklas Irekvist
Tillbaka till sidans topp