Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Konsultera Nita i Stockholm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Konsultera Nita i Stockholm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Konsultera Nita i Stockholm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-08-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-27 |
||
Ordförande Utträde: 2024-08-08 |
||
Ordförande Utträde: 2024-08-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-12 |
||
Ordförande Utträde: 2022-11-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-11 |