Org.nr: 556586-2702
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Nyqvist, Eva Cecilia | 2023-10-17 |
Verkställande direktör | Nyqvist, Eva Cecilia | 2023-10-17 |
Styrelsesuppleant | Nilsson, Joakim Patrik | 2023-08-05 |
Ordförande | Öcmaz, Serdil | 2022-06-11 |
Styrelseledamot | Öcmaz, Serdil | 2022-06-11 |
Ordförande | Montgomerie, Karolina Birgitta | 2022-05-12 |
Styrelseledamot | Hjälmdahl Trygg, Anna Klara Ingeborg | 2022-05-12 |
Styrelseledamot | Montgomerie, Karolina Birgitta | 2022-05-12 |
Styrelsesuppleant | Mivér Håkansson, Jenny Helena | 2022-05-12 |
Verkställande direktör | Hjälmdahl Trygg, Anna Klara Ingeborg | 2022-05-12 |