Org.nr: 559191-9567
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Müller, Sofia Johanna | 2023-10-31 |
Styrelseledamot | Müller, Sofia Johanna | 2023-10-31 |
Verkställande direktör | Müller, Sofia Johanna | 2023-10-31 |
Styrelsesuppleant | Nilsson, Joakim Patrik | 2023-08-17 |
Styrelseledamot | Landström, Linda Sofia Elvira | 2022-12-31 |
Styrelseledamot | Öcmaz, Serdil | 2022-06-14 |
Styrelseledamot | Montgomerie, Karolina Birgitta | 2022-05-13 |
Styrelseledamot | Strömfelt, Emma Ulrika | 2022-05-13 |