Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Anette Marie Rödjare
Anette Marie Rödjare
19640619-XXXX
Ta kreditupplysning
Rödjare, Anette Marie är en kvinna född den 19 juni 1964 och är bosatt i Bergshamra
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Östra Valhall 17 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Anette Marie Rödjare har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-05-23
Rödjares Elektriska Aktiebolag
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Östra Valhall 17 AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Kjell Stefan Franzén
Verkställande direktör
Kjell Stefan Franzén
Styrelsesuppleant
Anette Marie Rödjare
Styrelseledamot
Erik Stefan Rödjare
Ordförande
Erik Stefan Rödjare
Tillbaka till sidans topp