Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Niclas Erneholm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | SBF 14 Fastigheter 22 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | SBF Bostad Kvarnloke Fastighets AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | SBF Bostad Holding 9 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Åre Strand | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-11 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-07-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-31 |
||
Likvidator Utträde: 2023-12-17 |
||
Likvidator Utträde: 2023-12-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-15 |