Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Jan Bardel Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Ekonomikonsult L&A AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-05-04 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-05-04 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-01 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-01 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-01-29 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-01-29 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-31 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-31 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-31 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-31 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-14 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-14 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-11-20 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-11-20 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-11-20 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-11-20 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-11-14 |