Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | TechSolutions International AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-08-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-17 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2022-01-26 |