Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Andris Gunars Zarins
Andris Gunars Zarins
19480715-XXXX
Ta kreditupplysning
Andris Gunars Zarins är en man född den 15 juli 1948. Han är folkbokförd i Skärplinge sedan 2022-06-01. Skärplinge ligger i Tierp kommun, Uppsala län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Zala Zarins AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Andris Gunars Zarins har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-06-22
Bostadsrättsföreningen Brandsoldaten
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2018-12-05
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Zala Zarins AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Andris Gunars Zarins
Styrelseledamot
Anna-Karin Maria Zarins
Verkställande direktör
Anna-Karin Maria Zarins
Tillbaka till sidans topp