Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Andres Dominik Järbrink
Andres Dominik Järbrink
19741115-XXXX
Ta kreditupplysning
Järbrink, Andres Dominik är en man född den 15 november 1974 och är bosatt i Uppsala
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Kockkompaniet Bromma AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
R&S Sustainable Destinations AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
BRK Construction AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bygg & Renoverings Konsulten i Stockholm AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Goda Mackan i Uppsala AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Kungsudden AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Skada Group Europe AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
PGBC Investment AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
PGBC Investment AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Kommanditdelägare
Restaurang & Storhushålls Leverans Sverige Kommanditbolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Bolagsman
Bygg & Renoverings Konsulten i Uppsala Handelsbolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Kommanditdelägare
Shekhina Management Scandinavia Kommanditbolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Komplementär
Hell & Brink E-Commerce Kommanditbolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Andres Dominik Järbrink har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Ordförande
Utträde: 2023-07-29
Skada Uppsala AB
Aktivt
Styrelseledamot
Utträde: 2023-07-29
Skada Uppsala AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Kockkompaniet Bromma AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Svante Martin Reinhold L von Arnold
Styrelsesuppleant
Andres Dominik Järbrink
Tillbaka till sidans topp
R&S Sustainable Destinations AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Andres Dominik Järbrink
Styrelsesuppleant
Jacinto Stephano Järbrink
Tillbaka till sidans topp
BRK Construction AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Andres Dominik Järbrink
Styrelsesuppleant
Jacinto Stephano Järbrink
Tillbaka till sidans topp