Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Sadkora International AB (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Sadkora International AB (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-26 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-20 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-12 |