Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Biora BioEx AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Verkställande direktör Utträde: 2024-01-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-08 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-06-08 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-12-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-06-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-16 |