Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Centrumtorget i Hallstavik AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Stone Properties Pelikanen AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Nordic Factoring Fund AB (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Nordic Factoring Fund AB (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Riddargatan SPW W AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Riddargatan SPV F AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Speio Resilience Core AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Speio Resilience Core AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Nordic Credit Investment Fund I AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Nordic Credit Investment Fund I AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | AK Investment Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-05-07 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-01-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-01-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-18 |