Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Andreas Jonas Eric Kvarnström
Andreas Jonas Eric Kvarnström
19811204-XXXX
Ta kreditupplysning
Kvarnström, Andreas Jonas Eric är en man född den 4 december 1981 och är bosatt i Uppsala
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
PhQ Consulting AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Andreas Jonas Eric Kvarnström har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-03-01
Naia Consulting AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-10-07
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
PhQ Consulting AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Claes-Göran Kvarnström
Styrelseledamot
Ann Christin Kvarnström
Ordförande
Ann Christin Kvarnström
Styrelseledamot
Andreas Jonas Eric Kvarnström
Tillbaka till sidans topp