Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-01 |
||
Ordförande Utträde: 2024-01-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-27 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-17 |