Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Sea Side Group Investment AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Svenska Stadsbyggen i Nacka Strand AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Sköns Bostäder AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Loubecca AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Svenska Stålbyggen Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Svenska Bostadsbyggen AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Svenska Vårdbyggen Gudö AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Svenska Vårdbyggen Roslags Näsby AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-11-14 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-04-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-04-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-09-22 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-09-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-04-22 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-02-17 |