Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Libertatis Porta AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Liplid AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Letsgig AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Beckasinen 18 | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-30 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-11-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-06 |