Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-06-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-20 |
||
Ordförande Utträde: 2024-05-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-16 |
||
Ordförande Utträde: 2024-01-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-22 |