Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Anders Tomas Ekmanus Aspving
Anders Tomas Ekmanus Aspving
19550307-XXXX
Ta kreditupplysning
Ekmanus Aspving, Anders Tomas är en man född den 7 mars 1955 och är bosatt i Hindås
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Tuvesvik 1
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Anders Tomas Ekmanus Aspving har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-06-22
Villa Skogshyddan AB
Likvidation...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-06-20
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bostadsrättsföreningen Tuvesvik 1
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Hans Erik George Börsvik
Ordförande
Hans Erik George Börsvik
Styrelseledamot
Anders Tomas Ekmanus Aspving
Styrelseledamot
Alana Lotta Marie Schaller
Styrelseledamot
Stig Harry Joakim Adolvson
Styrelseledamot
Hans Kristian Grapenholm
Tillbaka till sidans topp