Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Värmex AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Energiutvecklarna Norden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Värmex Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | ED Biogas AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-01-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-12-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-12 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-12-01 |