Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Monanders Företagskonsult AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Roger Monander Förvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | LOG Projektledning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Roger Monander ekonomikonsult | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Bostadsrättsföreningen Steglitsan 6 i Karlstad | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Komplementär | Monander ekonomitjänst Kommanditbolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-03-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-25 |