Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-24 |
||
Ordförande Utträde: 2023-08-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-09 |