Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Kommanditdelägare Utträde: 2024-02-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-16 |
||
Kommanditdelägare Utträde: 2022-08-20 |
||
Kommanditdelägare Utträde: 2022-03-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-18 |