Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Anders Niklas Holmberg
Anders Niklas Holmberg
19610225-XXXX
Ta kreditupplysning
Holmberg, Anders Niklas är en man född den 25 februari 1961 och är bosatt i Holland
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Hallonstenar AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Anders Niklas Holmberg har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-02-12
Digitalis Scandinavia AB
Likvidation...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Hallonstenar AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Marianne Frisk van der Kleijn
Ordförande
Marianne Frisk van der Kleijn
Styrelseledamot
Karl Johan Verner Swedérus
Styrelsesuppleant
Anders Niklas Holmberg
Tillbaka till sidans topp